Mie Gaarre Sundby
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Copenhagency (Ejer) |
Største overskud: | 8.531' DKK Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 14.808' DKK Sundby Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 5.202' DKK Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Copenhagency (3 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2018 ved Copenhagency i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mie Gaarre Sundby der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mie i 3 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sundby Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COPENHAGENCY A/S
Via Sundby Holding ApS
Direktørposter (2)
-
COPENHAGENCY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
Sundby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
COPENHAGENCY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Copenhagency (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
Sundby Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mie har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.08.2018 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.06.2021 - 20.12.2021
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mie Gaarre Sundby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sundby Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.572' DKK. Gennem holdingselskabet Sundby Holding ApS har Mie derfor også andele i COPENHAGENCY A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mie Gaarre Sundby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S) kunne fremvise et overskud på 8.531' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 489' DKK (Sundby Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.572' DKK (Sundby Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.932' DKK (Copenhagency A/S (Nu: COPENHAGENCY A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mie' netværk er Henrik Sundby Jensen.