Mohamed Hasan Ibrahim
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ibrahims taxa (Stifter) |
Største overskud: | 155' DKK A.D Service ApS (2023) |
Største underskud: | -45' DKK ASD 333 IVS (Nu: Trekantens Transport Service ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 135' DKK A.D Service ApS (2023) |
Største gæld: | 212' DKK ASD 333 IVS (Nu: Trekantens Transport Service ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ASD 333 IVS (Nu: Trekantens Transport Service ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ibrahims taxa (6 år 1 måned) |
Det hele begyndte den dag i 2018 ved Ibrahims taxa i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Mohamed Hasan Ibrahim og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Mohamed nu besiddet i 6 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ibrahims taxa
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Trekantens Transport Service ApS
Ejerandel: 90-99.99% -
A.D Service ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Trekantens Transport Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2020 -
A.D Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2024
Tidslinje (11)
-
A.D Service ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
A.D Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Trekantens Transport Service ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mohamed har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
25.03.2020 - 06.09.2023
Direktør
25.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
07.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Ejer og Direktør
23.09.2020 - 30.12.2022
Ejer og Direktør
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ASD 333 IVS (Nu: Trekantens Transport Service ApS) landede et overskud på 155' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ASD 333 IVS (Nu: Trekantens Transport Service ApS) landede et underskud på 45' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mohamed' netværk er Sadiq Mohamed Madey.