Jennifer Lillelund-Lindholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Firmaet.er.afhændet ApS (Direktør) |
Største overskud: | 56' DKK Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -22' DKK Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 69' DKK Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) (2022) |
Største gæld: | 315' DKK Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Firmaet.er.afhændet ApS (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 i Firmaet.er.afhændet ApS (tidligere Slaghul IVS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jennifer Lillelund-Lindholt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Jennifer i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 23. april 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anlæg af veje og motorveje. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2018-19 kunne vise et overskud på 56' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Firmaet.er.afhændet ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (3)
-
Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018 -
Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) kunne offentliggøre et overskud på 56' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Slaghul IVS (Nu: Firmaet.er.afhændet ApS) kunne offentliggøre et underskud på 22' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jennifer' netværk er Morten Lillelund Lindholt.