Niklas Dannerfjord Løth
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dannerfjord Flytteforretning (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Dannerfjord-Flytteforretning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dannerfjord Flytteforretning (2 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2021 hos Dannerfjord Flytteforretning i rollen som Ejer. Niklas Dannerfjord Løth erhvervede virksomheden Dannerfjord Flytteforretning d. 31. oktober 2021. Niklas har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Niklas nu bestreddet i 2 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen flytteforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dannerfjord Flytteforretning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Dannerfjord-Flytteforretning ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Dannerfjord-Flytteforretning ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Dannerfjord-Flytteforretning ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023
Blå bog (fortsat)
Niklas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2023 - 24.06.2024
Ejerandel: 100%