Therese Servé Wilbert
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anicura Centrum Dyrehospital ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.611' DKK Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS) (2016) |
Største underskud: | -9.109' DKK Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 9.094' DKK Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS) (2016) |
Største gæld: | 11.492' DKK Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Anicura Centrum Dyrehospital ApS (3 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 i Anicura Centrum Dyrehospital ApS (tidligere Anicura Centrum Dyrehospital A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Therese Servé Wilbert i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 28. september 2021.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et overskud på 2.611' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. november 2022.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
Anicura Centrum Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Centrum Dyrehospital ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Therese har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2018 - 28.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Therese' netværk er Ingeborg Mølbak.