Henrik Isaksen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2018 - 1. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Willis Towers Watson Forsikringsservice I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Partner I/S (5 år 5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henrik Isaksen. Første gang Henrik var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2018 hos Willis Towers Watson Forsikringsservice I/S i hvervet som Ejer. Henrik Isaksen købte sig ind i virksomheden den 1. juli 2018 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Henrik af: Lars Bach Nielsen, Per Kærsgaard, Frank Bækgaard Petersen og 57 andre personer. Titlen som Ejer havde Henrik i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 31. marts 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2020.
Tidslinje (10)
-
Partner I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
WIA I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Willis Towers Watson Consultancy Services I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2018 - 01.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2018 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2018 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2018 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2018 - 31.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager