Dina Kjellberg-Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dinas Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 189' DKK KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS) (2021) |
Største underskud: | -51' DKK KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 162' DKK KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS) (2020) |
Største gæld: | 697' DKK Dinas Holding IVS (Nu: Dinas Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dinas Holding ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 ved Dinas Holding ApS (tidligere Dinas Holding IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Dina Kjellberg-Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Dina nu bestreddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dinas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Selskabet den 16.09.2022 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Dinas Holding ApS -
Hvidovre Tandteknik ApS
Via Dinas Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hvidovre Tandteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2023 -
Dinas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2018
Tidslinje (5)
-
Hvidovre Tandteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2023
Registreringsdato: 10.09.2023 -
KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2022
Registreringsdato: 19.09.2022 -
KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2018
Registreringsdato: 06.07.2018
Blå bog (fortsat)
Dina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.07.2018 - 19.09.2022
Reel ejer
06.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Dina Kjellberg-Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dinas Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37' DKK. Gennem holdingselskabet Dinas Holding ApS har Dina derfor også andele i Selskabet den 16.09.2022 ApS (33.34-49.99%) og Hvidovre Tandteknik ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dina Kjellberg-Madsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS) kunne fremvise et overskud på 189' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS) kunne fremvise et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12' DKK (KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Dinas Holding IVS (Nu: Dinas Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Dinas Holding IVS (Nu: Dinas Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (KBH Tandteknik U/S ApS (Nu: Selskabet den 16.09.2022 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dina' netværk er Hans Leitisstein.