Agnete Brus Krusell
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sundgaard Advokater I/S (Stifter) |
Største overskud: | 4.021' DKK BO LUNDGREEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -4.748' DKK CHYRONHEGO ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.048' DKK TNTARK HOLDING 2008 ApS (2017) |
Største gæld: | 14.237' DKK BO LUNDGREEN ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Plusbyg ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sundgaard Advokater I/S (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2018 ved Sundgaard Advokater I/S med titlen som Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partnerne Thomas Torre Christiansen, Gunvor Sundgaard Happe at Agnete Brus Krusell stiftede Sundgaard Advokater I/S den dag i juli 2018. Rollen som Stifter og Ejer har Agnete nu bestreddet i 6 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sundgaard Advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (23)
-
LEADING PRACTICE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 Ny -
SUNDHEDSKOMPAG9ET ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
TNTARK HOLDING 2008 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
CHYRONHEGO ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
SHIPDAN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.05.2024 -
DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
PN1 HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Certiqa Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
J. Blak Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.03.2024 -
Smeco ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
S.K.Y Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
MSV Holding 2018 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Kalapøjser Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Bagelpusher ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Made by Sound ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Service To Go ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
DLVR ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Viknik ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
A. Sbeihi Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Impala Hills Company ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
By Rafika ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
HS-Autocare ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.08.2024 Ny -
Clean Facility Services ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (100)
-
LH Murerbyg ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
CHYRONHEGO ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
By Rafika ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024
Blå bog (fortsat)
Agnete har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Agnete har i alt siddet i bestyrelsen hos 60 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 23 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 måneder fra 2024 til i dag hos J. Blak Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 115' DKK (Viknik ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 28' DKK (By Rafika ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387' DKK (Eyeads ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 22' DKK (By Rafika ApS).
En af de forbindelser som går igen i Agnete' netværk er Mark Westh Broch.