Mariam Abdi Noor
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | House of Hikmah IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK House of Hikmah IVS (2018-19) |
Største gæld: | 1' DKK House of Hikmah IVS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af House of Hikmah IVS (3 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2018 i House of Hikmah IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Hamda Abdirisaq Ibrahim at Mariam Abdi Noor stiftede House of Hikmah IVS den dag i juli 2018. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Mariam i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 26. august 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2018-19 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MCreative
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
MCreative (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
House of Hikmah IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
House of Hikmah IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021
Blå bog (fortsat)
Mariam har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.06.2021 - 08.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2018 - 27.01.2022
Ejerandel: 50%