Jesper Møllgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Danish Design Supply ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.007' DKK Danish Design Supply ApS (2023) |
Største underskud: | -1.674' DKK Icons of Denmark ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.357' DKK Danish Design Supply ApS (2023) |
Største gæld: | 7.413' DKK Icons of Denmark ApS (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Danish Design Supply ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Icons of Denmark ApS (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 i Danish Design Supply ApS som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Jesper Møllgaard Jensen i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.007' DKK.
Direktørposter (1)
-
Icons of Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Icons of Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2018 -
Danish Design Supply ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2023
Tidslinje (5)
-
Danish Design Supply ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023 -
Danish Design Supply ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
Icons of Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2018
Registreringsdato: 29.10.2018
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.06.2018 - 21.02.2023
Bestyrelsesmedlem
22.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
08.10.2020 - 14.11.2022
Ejerandel: 30%
Jesper Møllgaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Danish Design Supply ApS der præsenterede et overskud på 2.007' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i Icons of Denmark ApS der præsenterede et underskud på 1.674' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2018 til i dag hos Icons of Denmark ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.007' DKK (Danish Design Supply ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.357' DKK (Danish Design Supply ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -358' DKK (Icons of Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Icons of Denmark Limited.