Jonas Langløkke Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nielsen Electric A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.579' DKK Nielsen Electric A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.105' DKK Nielsen Electric A/S (2023) |
Største gæld: | 5.168' DKK Nielsen Electric A/S (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Nielsen Electric A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nielsen Electric A/S (2 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos Nielsen Electric A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jonas Langløkke Nielsen i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 4. februar 2021.
I dag arbejder virksomheden med el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.579' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Langløkke Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Langløkke Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
Langløkke Ejendomme ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Langløkke Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Nielsen Electric A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2018 - 04.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Morten Langløkke Nielsen.