Ditte Juelsgaard Grønning
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grønning & Juelsgaard I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -558' DKK Classic Trim Aircraft Interiors ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | -506' DKK Classic Trim Aircraft Interiors ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.471' DKK Classic Trim Aircraft Interiors ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Grønning & Juelsgaard I/S (6 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2018 ved Grønning & Juelsgaard I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anders Juelsgaard Grønning at Ditte Juelsgaard Grønning stiftede Grønning & Juelsgaard I/S den dag i juni 2018. Rollen som Ejer og Stifter har Ditte nu bestreddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen reparation af møbler og boligudstyr.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grønning & Juelsgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Classic Trim Aircraft Interiors ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Classic Trim Aircraft Interiors ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
Grønning & Juelsgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Ditte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.08.2021 - 28.02.2023
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - 30.09.2022
Ejerandel: 7,5%
En af de forbindelser som går igen i Ditte' netværk er Anders Juelsgaard Grønning.