Anne-Sophie Brandt Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nomad Cph ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 5' DKK Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -511' DKK Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 605' DKK Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.564' DKK Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anne-Sophie Brandt Holding ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 i Nomad Cph ApS (tidligere Nomad Cph IVS) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Anne-Sophie Brandt Petersen i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 8. marts 2020.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anne-Sophie Brandt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nomad Cph ApS
Via Anne-Sophie Brandt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nomad Cph ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2018 -
Anne-Sophie Brandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2018
Tidslinje (3)
-
Anne-Sophie Brandt Holding IVS (Nu: Anne-Sophie Brandt Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
Anne-Sophie Brandt Holding IVS (Nu: Anne-Sophie Brandt Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018 -
Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018
Blå bog (fortsat)
Anne-Sophie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.06.2018 - 08.03.2020
Direktør
12.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.03.2020 - 13.02.2023
Reel ejer
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,15%
Anne-Sophie Brandt Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne-Sophie Brandt Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Igennem holdingselskabet Anne-Sophie Brandt Holding ApS har Anne-Sophie derfor også ejerandele i Nomad Cph ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne-Sophie Brandt Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Nomad Cph IVS (Nu: Nomad Cph ApS) kunne offentliggøre et underskud på 511' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne-Sophie' netværk er Jannik Kruse Petersen.