Bjarke Nikolaj Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nestor Af Aarhus ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 617' DKK HRM VIKARSERVICE ApS (Nu: Vand og By Bostøtte ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -275' DKK HRM VIKARSERVICE ApS (Nu: Vand og By Bostøtte ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 799' DKK Vand og By Højbjerg ApS (2023) |
Største gæld: | 1.666' DKK Vand og By Højbjerg ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Vand og By Højbjerg ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nestor Af Aarhus ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 hos Nestor Af Aarhus ApS (tidligere Nestor Af Aarhus IVS) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Nana Reinert at Bjarke Nikolaj Hansen stiftede Nestor Af Aarhus ApS den dag i juni 2018. Titlen som Ejer og Stifter har Bjarke nu besiddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023-24 kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vand og By Bostøtte ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Nestor Af Aarhus ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Præg ApS
Via Nestor Af Aarhus ApS
Direktørposter (1)
-
Vand og By Højbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Vand og By Bostøtte ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Vand og By Bostøtte ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
HRM VIKARSERVICE ApS (Nu: Vand og By Bostøtte ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2023
Registreringsdato: 10.12.2023 -
Vand og By Højbjerg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarke har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
02.06.2020 - 11.12.2023
Bestyrelsesmedlem
09.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
26.06.2018 - 24.09.2019
Reel ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bjarke Nikolaj Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nestor Af Aarhus ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Igennem sit holdingselskab Nestor Af Aarhus ApS har Bjarke dermed også ejerandele i Præg ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Bjarke Nikolaj Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor HRM VIKARSERVICE ApS (Nu: Vand og By Bostøtte ApS) fremviste et overskud på 617' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nestor Af Aarhus IVS (Nu: Nestor Af Aarhus ApS) fremviste et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 617' DKK (HRM VIKARSERVICE ApS (Nu: Vand og By Bostøtte ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 25' DKK (Præg IVS (Nu: Præg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 799' DKK (Vand og By Højbjerg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -85' DKK (Præg IVS (Nu: Præg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Kenneth Søgaard Nymann.