Camilla Charlotte Kruse
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Boost 3 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.276' DKK Boost 3 ApS (2019) |
Største gæld: | 0' DKK Boost 3 ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Boost 3 ApS (1 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2018 ved Boost 3 ApS i hvervet som Ejer. Camilla Charlotte Kruse købte sig ind i virksomheden den 28. november 2018 og fik en ejerandel på 50%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Camilla af: Lars Berg-Nielsen og Thomas Christian Brun. Rollen som Ejer har Camilla nu besiddet i 1 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor investeringsselskaber.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Boost 3 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Kruse Advisory
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RMD Boost APP ApS
Via Boost 3 ApS -
Healthful ApS
Via RMD Boost APP ApS
Ejendomme (4)
Tidslinje (10)
-
Kruse Advisory (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Boost 3 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Boost 3 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2022
Registreringsdato: 20.11.2022
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.11.2018 - 27.07.2020
Ejer
28.11.2018 - 27.07.2020
Ejer
28.07.2020 - 09.11.2020
Ejer
10.11.2020 - 24.03.2021
Reel ejer
10.11.2020 - 25.03.2021
Ejer
25.03.2021 - 20.11.2022
Ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Thomas Christian Brun.