Lars Bo Gøran Hansson
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1' DKK Fragus Group Admin. ApS (2023) |
Største egenkapital: | 40' DKK Fragus Group Admin. ApS (2021) |
Største gæld: | 2' DKK Fragus Group Admin. ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Fragus Group Admin. ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB (6 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 hos Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB (tidligere Fragus Danmark, Filial af AB Svensk Bilgaranti) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Bo Gøran Hansson i 6 år, før stoppet d. 20. juni 2024.
Nu arbejder virksomheden med kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (1)
-
Fragus Group Admin. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2021
Tidslinje (3)
-
Fragus Danmark, Filial af AB Svensk Bilgaranti (Nu: Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB) (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Fragus Group Admin. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
Fragus Danmark, Filial af AB Svensk Bilgaranti (Nu: Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB) (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Fragus Danmark, Filial af AB Svensk Bilgaranti (Nu: Fragus Group Danmark, filial af Fragus Group AB)Bestyrelsesmedlem
12.06.2018 - 20.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Fragus Group AB.