Kristine Karen Lange Lyberth
Erhvervsaktiv siden: | 9. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROYAL ARCTIC LINE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.313' DKK ROYAL ARCTIC LINE A/S (2019) |
Største underskud: | -99.028' DKK ROYAL ARCTIC LINE A/S (2022) |
Største egenkapital: | 687.538' DKK ROYAL ARCTIC LINE A/S (2019) |
Største gæld: | 920.430' DKK ROYAL ARCTIC LINE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 784 årsværk hos ROYAL ARCTIC LINE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af EIMSKIP GREENLAND A/S (2 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2018 hos ROYAL ARCTIC LINE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristine Karen Lange Lyberth i 11 måneder, før stoppet d. 1. maj 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.539' DKK.
Direktørposter (1)
-
EIMSKIP GREENLAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022
Tidslinje (5)
-
GREENLAND OIL SPILL RESPONSE A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
EIMSKIP GREENLAND A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
GREENLAND OIL SPILL RESPONSE A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2021
Registreringsdato: 07.06.2021
Blå bog (fortsat)
Kristine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2021 - 13.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2018 - 01.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristine Karen Lange Lyberth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos ROYAL ARCTIC LINE A/S der præsenterede et overskud på 25.313' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos GREENLAND OIL SPILL RESPONSE A/S der præsenterede et underskud på 10.320' DKK.
Kristine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år fra 2021 til 2022 hos GREENLAND OIL SPILL RESPONSE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.539' DKK (ROYAL ARCTIC LINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 632.379' DKK (ROYAL ARCTIC LINE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.268' DKK (EIMSKIP GREENLAND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Björn Einarsson.