Louis Eierslev Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bryllupsbartender (Ejer) |
Største overskud: | 224' DKK Rosetta VI ApS (2022) |
Største underskud: | -267' DKK Rosetta VI ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 133' DKK KVEEM Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.558' DKK Rosetta VI ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Rosetta VI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KVEEM Holding ApS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2018 ved Bryllupsbartender i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Louis Eierslev Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Louis i 2 år 7 måneder, før stoppet den 19. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KVEEM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rosetta VI ApS
Via KVEEM Holding ApS -
Kveem Trading ApS
Via KVEEM Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kveem Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
KVEEM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Rosetta VI ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Adventurous Bar Catering ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023 -
Kveem Trading ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Louis har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
11.09.2020 - 01.01.2024
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Direktør
07.07.2020 - 08.07.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.06.2018 - 19.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Louis Eierslev Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KVEEM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 133' DKK. Gennem holdingselskabet KVEEM Holding ApS har Louis derfor også andele i Rosetta VI ApS (10-14.99%) og Kveem Trading ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Louis Eierslev Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Rosetta VI ApS kunne fremvise et overskud på 224' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Rosetta VI ApS kunne fremvise et underskud på 267' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 165' DKK (Rosetta VI ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (Adventurous Bar Catering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (KVEEM Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Adventurous Bar Catering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louis' netværk er Nikolaj Læsøe.