Teddy Lindgren Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELJ SMEDIE & MONTAGE (Ejer) |
Største overskud: | 381' DKK TLJ 2018 ApS (2022) |
Største underskud: | -641' DKK ELJ Smedie & Montage ApS (2023) |
Største egenkapital: | 633' DKK TLJ 2018 ApS (2022) |
Største gæld: | 3.222' DKK TLJ Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ELJ Smedie & Montage ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELJ SMEDIE & MONTAGE (4 år 6 måneder) |
Det hele startede i 2018 ved ELJ SMEDIE & MONTAGE i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Teddy Lindgren Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Teddy i 4 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af håndværktøj. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TLJ 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ELJ Smedie & Montage ApS
Via TLJ 2018 ApS -
TLJ Ejendomme ApS
Via TLJ 2018 ApS
Direktørposter (3)
-
TLJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2022 -
ELJ Smedie & Montage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
TLJ 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
ELJ SMEDIE & MONTAGE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
TLJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
ELJ Smedie & Montage ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.01.2022
Registreringsdato: 11.01.2022
Blå bog (fortsat)
Teddy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.06.2021 - 11.01.2022
Direktør og Reel ejer
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Teddy Lindgren Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TLJ 2018 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 274' DKK. Gennem holdingselskabet TLJ 2018 ApS har Teddy derfor også andele i ELJ Smedie & Montage ApS (100%) og TLJ Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Teddy Lindgren Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TLJ 2018 ApS kunne fremvise et overskud på 381' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ELJ Smedie & Montage ApS kunne fremvise et underskud på 641' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21' DKK (TLJ Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 641' DKK (ELJ Smedie & Montage ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 274' DKK (TLJ 2018 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (ELJ Smedie & Montage ApS).