Claas Hendrik Fügemann
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN ECONOMICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.646' DKK COPENHAGEN ECONOMICS A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 28.420' DKK COPENHAGEN ECONOMICS A/S (2019) |
Største gæld: | 41.588' DKK COPENHAGEN ECONOMICS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos COPENHAGEN ECONOMICS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COPENHAGEN ECONOMICS A/S (2 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 hos COPENHAGEN ECONOMICS A/S som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claas Hendrik Fügemann i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 30. april 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 19.646' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COPENHAGEN ECONOMICS A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
COPENHAGEN ECONOMICS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2024
Tidslinje (12)
-
COPENHAGEN ECONOMICS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
COPENHAGEN ECONOMICS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
COPENHAGEN ECONOMICS A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024
Blå bog (fortsat)
Claas Hendrik Fügemann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos COPENHAGEN ECONOMICS A/S der præsenterede et overskud på 19.646' DKK.
Claas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 11 måneder fra 2018 til 2021 hos COPENHAGEN ECONOMICS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Claas' netværk er Henrik Ballebye Okholm.