Martin Hundebøll
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hundeboll Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.109' DKK Geanix IVS (Nu: Geanix ApS) (2023) |
Største underskud: | -292' DKK Kreaunger ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.423' DKK Hundeboll Holding IVS (Nu: Hundeboll Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 646' DKK Geanix IVS (Nu: Geanix ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Geanix IVS (Nu: Geanix ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hundeboll Holding ApS (6 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2018 i Hundeboll Holding ApS (tidligere Hundeboll Holding IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Hundebøll og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu besiddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 390' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hundeboll Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Geanix ApS
Via Hundeboll Holding ApS -
Kreaunger ApS
Via Hundeboll Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Geanix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Hundeboll Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Kreaunger ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Kreaunger ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022 -
Geanix ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
Geanix IVS (Nu: Geanix ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2019
Registreringsdato: 31.01.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.05.2018 - 31.01.2019
Direktør og Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Geanix IVS (Nu: Geanix ApS) fremviste et overskud på 2.109' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hundeboll Holding IVS (Nu: Hundeboll Holding ApS) fremviste et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.109' DKK (Geanix IVS (Nu: Geanix ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 292' DKK (Kreaunger ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.330' DKK (Hundeboll Holding IVS (Nu: Hundeboll Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 200' DKK (Kreaunger ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Rikke Hundebøll Davidsen.