Hanna Marie Trøllund Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hanna Lauridsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.389' DKK 'EL-CENTER VEST A/S' (2023) |
Største underskud: | -701' DKK LEL HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.234' DKK LEL HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.046' DKK 'EL-CENTER VEST A/S' (2019) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos 'EL-CENTER VEST A/S' (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hanna Lauridsen (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2018 ved Hanna Lauridsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Hanna Marie Trøllund Lauridsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Hanna nu besiddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Hjerm Byg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Hanna Lauridsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
LEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2018
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
'EL-CENTER VEST A/S' (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
Hjerm Byg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.10.2019
Registreringsdato: 11.10.2019 -
LEL HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2018
Registreringsdato: 04.07.2018
Blå bog (fortsat)
Hanna har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
04.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
11.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2018 - 15.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanna Marie Trøllund Lauridsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.845' DKK. Gennem sit holdingselskab LEL HOLDING ApS har Hanna dermed også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hanna Marie Trøllund Lauridsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor LEL HOLDING ApS landede et overskud på 1.219' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LEL HOLDING ApS landede et underskud på 701' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.389' DKK ('EL-CENTER VEST A/S').
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.845' DKK (LEL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.177' DKK ('EL-CENTER VEST A/S').
En af de forbindelser som går igen i Hanna' netværk er Sven Erik Jensen.