Katrine Lykke Ballisager
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASKOV BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 669' DKK ASKOV BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -83' DKK ASKOV BRUGSFORENING (2014) |
Største egenkapital: | 6.965' DKK ASKOV BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 3.114' DKK ASKOV BRUGSFORENING (2018) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ASKOV BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASKOV BRUGSFORENING (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 hos ASKOV BRUGSFORENING som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Katrine Lykke Ballisager i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 6. april 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 299' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ASKOV BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
ASKOV BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
ASKOV BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
ASKOV BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2018
Registreringsdato: 12.04.2018
Blå bog (fortsat)
Katrine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2018 - 06.04.2022
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Katrine Lykke Ballisager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ASKOV BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 669' DKK.
Katrine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2018 til 2022 hos ASKOV BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Michael Nørskov Klausen.