Bente Suhr
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LILLEGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 227' DKK Skærbæk Entreprenørforretning ApS (2019) |
Største underskud: | -1.480' DKK UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.921' DKK Carl Aage Suhr Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 19.925' DKK UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Skærbæk Entreprenørforretning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Skærbæk Entreprenørforretning ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 ved LILLEGAARD ApS med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Bente Suhr i 6 år 3 måneder, før stoppet den 28. august 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 66' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LILLEGAARD ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100% -
UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Carl Aage Suhr Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Skærbæk Entreprenørforretning ApS
Via Carl Aage Suhr Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Skærbæk Entreprenørforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2018 -
Carl Aage Suhr Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LILLEGAARD ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
Carl Aage Suhr Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018 -
LILLEGAARD ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018
Blå bog (fortsat)
Bente har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.05.2018 - 28.08.2024
Ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.05.2018 - 26.05.2018
Ejer
26.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Bente Suhr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carl Aage Suhr Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.915' DKK. Igennem holdingselskabet Carl Aage Suhr Holding ApS har Bente derfor også ejerandele i Skærbæk Entreprenørforretning ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bente Suhr, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Skærbæk Entreprenørforretning ApS kunne offentliggøre et overskud på 227' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.480' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55' DKK (LILLEGAARD ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 542' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.915' DKK (Carl Aage Suhr Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.897' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET HAGENØRVEJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Anders Christian Worsøe Mogensen.