Lucas Coermann Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lucnyg creative (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3.900' DKK Hololink IVS (Nu: Hololink ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 11.166' DKK Hold on Holdings ApS (2021) |
Største gæld: | 5.336' DKK Hololink IVS (Nu: Hololink ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Hololink IVS (Nu: Hololink ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Hololink ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2018 hos Lucnyg creative i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lucas Coermann Nygaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lucas i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 31. august 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hold on Holdings ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hololink ApS
Via Hold on Holdings ApS
Direktørposter (1)
-
Hold on Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2021
Tidslinje (12)
-
Hololink IVS (Nu: Hololink ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Hololink ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Hold on Holdings ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021
Blå bog (fortsat)
Lucas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.02.2019 - 05.03.2024
Reel ejer
14.02.2019 - 16.10.2019
Ejer
17.10.2019 - 26.10.2020
Reel ejer
17.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
27.10.2020 - 31.03.2021
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
08.05.2018 - 31.08.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lucas Coermann Nygaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hold on Holdings ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.150' DKK. Gennem sit holdingselskab Hold on Holdings ApS har Lucas dermed også andele i Hololink ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lucas Coermann Nygaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hololink IVS (Nu: Hololink ApS) landede et underskud på 3.900' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.232' DKK (Hololink IVS (Nu: Hololink ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.150' DKK (Hold on Holdings ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -715' DKK (Hololink IVS (Nu: Hololink ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lucas' netværk er Dennis Christensen.