Arnon Zvi Goldfarb
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HPNow ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HPNow ApS (5 år 7 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2018 hos HPNow ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Arnon Zvi Goldfarb i 5 år 7 måneder, før stoppet d. 13. september 2023.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
HPNow ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2023
Tidslinje (3)
-
HPNow ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
HPNow ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
HPNow ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2018
Registreringsdato: 23.01.2018
Blå bog (fortsat)
Arnon har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2018 til 2023 hos HPNow ApS.
En af de forbindelser som går igen i Arnon' netværk er Rasmus Frydendal.