Cecelia Mier Hoffman
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bogbasen ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 126' DKK Udgiverselskabet af 23. april 2018 ApS (Nu: Bogbasen ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -415' DKK 2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 85' DKK Udgiverselskabet af 23. april 2018 ApS (Nu: Bogbasen ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 930' DKK 2M Murerservice af 2020 - Hvidovre ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bogbasen ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2018 hos Bogbasen ApS (tidligere Udgiverselskabet af 23. april 2018 IVS) i hvervet som Ejer. Denne rolle har Cecelia Mier Hoffman nu besiddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 126' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G. E. P. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J. & J. Trading ApS UNDER KONKURS
Via G. E. P. Holding ApS
Tidslinje (9)
-
A-K Kapitalanlæg IVS (Nu: A-K Kapitalanlæg ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
A-K Kapitalanlæg IVS (Nu: A-K Kapitalanlæg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
Mierch ApS (Nu: G. E. P. Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2022
Registreringsdato: 31.07.2022
Blå bog (fortsat)
Cecelia har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.12.2019 - 09.11.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
07.05.2018 - 29.08.2022
Direktør
04.06.2019 - 29.08.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.06.2019 - 31.07.2022
Ejer
17.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2018 - 25.01.2019
Reel ejer
24.01.2019 - 01.07.2022
Ejerandel: 60%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Mierch ApS (Nu: G. E. P. Holding ApS) landede et overskud på 13' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Mierch ApS (Nu: G. E. P. Holding ApS) landede et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17' DKK (A-K Kapitalanlæg IVS (Nu: A-K Kapitalanlæg ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (Mierch ApS (Nu: G. E. P. Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (A-K Kapitalanlæg IVS (Nu: A-K Kapitalanlæg ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -113' DKK (Mierch ApS (Nu: G. E. P. Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Cecelia' netværk er Kai Kilmèr Dan Hoffman.