Jack Koch Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.K.R. ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.637' DKK Bombebrian.dk A/S (Nu: Krudtteltet.dk A/S) (2018) |
Største underskud: | -2.198' DKK Bombebrian.dk A/S (Nu: Krudtteltet.dk A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 3.158' DKK Bombebrian.dk A/S (Nu: Krudtteltet.dk A/S) (2020) |
Største gæld: | 17.783' DKK Bombebrian.dk A/S (Nu: Krudtteltet.dk A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos MiJa Team Service IVS (Nu: MiJa Team Service ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.K.R. ApS (6 år 4 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2018 hos J.K.R. ApS (tidligere J.K.R. Holding ApS) i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Jack Koch Rasmussen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Jack nu besiddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et underskud på 332' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.K.R. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Heimdal Data ApS
Via J.K.R. ApS -
Krudtteltet.dk A/S
Via J.K.R. ApS -
FYRVÆRKERIUDSALG ApS V. SKALA BYGGEMATERIALER
Via Krudtteltet.dk A/S -
Ditbetalingssystem ApS
Via J.K.R. ApS -
Pay24seven A/S
Via J.K.R. ApS
Direktørposter (4)
-
Ditbetalingssystem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2023 -
Pay24seven A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2022 -
FYRVÆRKERIUDSALG ApS V. SKALA BYGGEMATERIALER
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2021 -
J.K.R. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Pay24seven A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2021 -
Krudtteltet.dk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2018
Tidslinje (13)
-
Ditbetalingssystem ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Pay24seven A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Pay24seven A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jack har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.07.2022 - Stadig aktiv
Direktør
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer og Direktør
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.08.2018 - 29.11.2023
Bestyrelsesmedlem
17.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.12.2021 - 13.03.2023
Bestyrelsesmedlem
01.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Pay24seven A/S landede et overskud på 651' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor J.K.R. Holding ApS (Nu: J.K.R. ApS) landede et underskud på 742' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 651' DKK (Pay24seven A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (Ditbetalingssystem ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 143' DKK (Ditbetalingssystem ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -192' DKK (Pay24seven A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jack' netværk er Peter Robert Poulsen.