Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dregaard Consult (Ejer) |
Største overskud: | 481.264' DKK VEJLE SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -389.350' DKK VEJLE SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 3.631.794' DKK VEJLE SPILDEVAND A/S (2023) |
Største gæld: | 164.232' DKK VEJLE SPILDEVAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos VEJLE SPILDEVAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dregaard Consult (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2018 ved Dregaard Consult i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ole Dregaard Hjeresen Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ole nu besiddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dregaard Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
VEJLE SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
VEJLE SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Dregaard Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.05.2018
Registreringsdato: 07.05.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab