Anders Marc Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BunkerBauer Records ApS (Ejer) |
Største overskud: | 56' DKK Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS) (2017) |
Største underskud: | -35' DKK Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS) (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK BunkerBauer Records IVS (Nu: BunkerBauer Records ApS) (2023) |
Største gæld: | 27' DKK Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BunkerBauer Records ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 i BunkerBauer Records ApS (tidligere BunkerBauer Records IVS) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Osvald Lund Rønde, Aske Lund Rønde, Jonas Kjær Jensen, Frans Ibon Svendsen, Jens Peter Löwe Nielsen, Lasse Vind Kronborg, Janus Martin Lee Andersen at Anders Marc Jørgensen stiftede BunkerBauer Records ApS den dag i april 2018. Hvervet som Ejer og Stifter har Anders nu bestreddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Fast Forward APS
Ejerandel: 100% -
BunkerBauer Records ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Fast Forward Agency
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Fast Forward APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2020
Tidslinje (10)
-
Fast Forward Agency IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
Fast Forward Agency IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
Fast Forward Agency (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
20.11.2018 - 24.01.2022
Direktør
01.01.2019 - 24.01.2022
Reel ejer
22.06.2020 - 24.01.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.11.2018 - 11.02.2019
Reel ejer
12.02.2019 - 21.06.2020
Ejer
12.02.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS) kunne offentliggøre et overskud på 38' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS) kunne offentliggøre et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3' DKK (BunkerBauer Records IVS (Nu: BunkerBauer Records ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (BunkerBauer Records IVS (Nu: BunkerBauer Records ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (Fast Forward IVS (Nu: Fast Forward APS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jonas Kjær Jensen.