Thorlak Skifte Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Raw Grit Greenland (Ejer) |
Største overskud: | 118' DKK Two Ravens ApS (2020) |
Største underskud: | -299' DKK Two Ravens IVS (Nu: Two Ravens Nuuk IVS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 90' DKK Two Ravens IVS (Nu: Two Ravens Nuuk IVS) (2018-19) |
Største gæld: | 583' DKK Wildfood IVS (Nu: Wildfood ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Wildfood IVS (Nu: Wildfood ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Two Ravens ApS (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2018 hos Raw Grit Greenland som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thorlak Skifte Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Thorlak i 2 år 3 måneder, inden stoppet den 26. august 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Two Ravens ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Two Ravens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2024
Tidslinje (14)
-
Two Ravens ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Two Ravens ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2024
Registreringsdato: 29.06.2024 -
Two Ravens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Thorlak har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.02.2020 - 29.06.2024
Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Direktør
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.09.2020 - 04.11.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.12.2018 - 17.02.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
23.05.2018 - 26.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Two Ravens ApS fremviste et overskud på 118' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Two Ravens IVS (Nu: Two Ravens Nuuk IVS) fremviste et underskud på 299' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 68' DKK (Two Ravens ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 73' DKK (Wildfood IVS (Nu: Wildfood ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -113' DKK (Two Ravens ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -196' DKK (Wildfood IVS (Nu: Wildfood ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thorlak' netværk er Miki Jonas Brøns.