Anja Omann Bindesbøll
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Glean v/Anja Bindesbøll (Ejer) |
Største overskud: | 384' DKK Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.473' DKK Glean IVS (Nu: Glean ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 430' DKK Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 7.102' DKK Glean IVS (Nu: Glean ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Glean IVS (Nu: Glean ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Chickpea Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 hos Glean v/Anja Bindesbøll i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anja Omann Bindesbøll der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anja i 3 måneder, før stoppet d. 31. juli 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chickpea Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Glean ApS
Via Chickpea Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Glean ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2018 -
Chickpea Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2018
Tidslinje (5)
-
Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.11.2018
Registreringsdato: 12.11.2018 -
Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2018
Registreringsdato: 12.11.2018 -
Glean IVS (Nu: Glean ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2018
Registreringsdato: 12.11.2018
Blå bog (fortsat)
Anja har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.11.2018 - 06.04.2023
Direktør
12.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.04.2023 - 07.07.2024
Reel ejer
08.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Stifter og Ejer
23.04.2018 - 31.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anja Omann Bindesbøll er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Chickpea Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -66' DKK. Gennem holdingselskabet Chickpea Holding ApS har Anja derfor også andele i Glean ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Anja Omann Bindesbøll, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 384' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Glean IVS (Nu: Glean ApS) kunne fremvise et underskud på 1.473' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.473' DKK (Glean IVS (Nu: Glean ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (Chickpea Holding IVS (Nu: Chickpea Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.170' DKK (Glean IVS (Nu: Glean ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Alexander Bonde Afreedi.