Inger Møller Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.009' DKK DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (2020) |
Største underskud: | -657' DKK DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (2014) |
Største egenkapital: | 927' DKK DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (2021) |
Største gæld: | 4.490' DKK DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Museum for forsyning og bæredygtighed MOSS S/I (4 år 4 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2017 ved DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Inger Møller Nielsen i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen den 19. august 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 568' DKK.
Tidslinje (2)
-
DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020 -
DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI-HUSET AABYBRO (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2017
Registreringsdato: 14.11.2017
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2017 - 19.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Jens Christian Tofting.