Morten Jan Kirketerp Groot
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK MONTAGE TEKNIK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.670' DKK MÆLKEBØTTE FONDEN (2017) |
Største underskud: | -3.135' DKK F5microtech ApS (2022) |
Største egenkapital: | 14.660' DKK Totalgruppen Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 12.557' DKK NY Holding ApS (2019) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Mciver Invest ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Strictly Clean Energy ApS (1 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2018 hos DANSK MONTAGE TEKNIK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Jan Kirketerp Groot i 4 måneder, før stoppet d. 30. august 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 252' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATFIRMAET SVENDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Advokat Morten Jan Kirketerp Groot
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (16)
-
ROBERT HENRIKSEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.05.2024 -
LABELPRINT ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.09.2024 Ny -
Entreprenørværkstedet ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.05.2024 -
Timberwolf ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Baru ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.05.2023 -
Combi 365 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.05.2023 -
Rj Byg Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
A.S.A Gruppen ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
iCube Consult ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.06.2024 -
JL.HOLBØLL HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
EV group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
T. Erdem ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
TSW Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
L og N Transport ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
Bohemian Vikings ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
L&M Hesselberg ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (216)
-
A.S.K Gruppen ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
L&M Hesselberg ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
RW Auto Solutions ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Jan Kirketerp Groot har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos AF RACING ApS der præsenterede et overskud på 178' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Strictly Clean Energy ApS der præsenterede et underskud på 1.241' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 115 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2021 til 2023 hos Strictly Clean Energy ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 31' DKK (AF RACING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 803' DKK (RW Auto Solutions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.315' DKK (HJELME FINANS ApS (Nu: Kastaniegården Dragør ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -763' DKK (RW Auto Solutions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Robert Henriksen.