Nadia Al Zagir Balling
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAZ Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.483' DKK &Drape IVS (Nu: &Drape ApS) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.566' DKK &Drape IVS (Nu: &Drape ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 3.254' DKK &Drape IVS (Nu: &Drape ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos &Drape IVS (Nu: &Drape ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af BAZ Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 hos BAZ Holding ApS (tidligere BAZ Holding IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Anders Balling at Nadia Al Zagir Balling stiftede BAZ Holding ApS den dag i april 2018. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Nadia nu besiddet i 1 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fremstilling af boligtekstiler. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 205' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BAZ Holding ApS
Ejerandel: 100% -
BAZNAT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
&Drape ApS
Via BAZ Holding ApS -
Sole Copenhagen ApS
Via BAZNAT Holding ApS
Direktørposter (4)
-
BAZNAT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2023 -
BAZ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2018 -
&Drape ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2018 -
Sole Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Sole Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
BAZNAT Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
BAZNAT Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023
Blå bog (fortsat)
Nadia har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
16.04.2018 - 27.08.2019
Direktør
16.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - 27.08.2019
Ejer
28.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nadia Al Zagir Balling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BAZNAT Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab BAZNAT Holding ApS har Nadia dermed også ejerandele i Sole Copenhagen ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Nadia Al Zagir Balling, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor &Drape IVS (Nu: &Drape ApS) fremviste et overskud på 1.483' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nadia' netværk er Jessica Vedel.