Frode Monsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Toma Facility Danmark A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.806' DKK RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S (Nu: Toma Facility Danmark A/S) (2018) |
Største underskud: | -18.187' DKK RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S (Nu: Toma Facility Danmark A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 8.089' DKK RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S (Nu: Toma Facility Danmark A/S) (2018) |
Største gæld: | 66.462' DKK RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S (Nu: Toma Facility Danmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 319 årsværk hos RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S (Nu: Toma Facility Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Toma Facility Danmark A/S (5 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 hos Toma Facility Danmark A/S (tidligere RENGØRINGSCOMPAGNIET A/S) som Reel ejer. Denne rolle havde Frode Monsen i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 21. juli 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 3.302' DKK.
Blå bog (fortsat)
Frode har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.01.2018 - 20.03.2020
Ejerandel: 31,67% -
Reel ejer
03.01.2018 - 21.07.2019
Reel ejer
22.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67%
En af de forbindelser som går igen i Frode' netværk er Allan Lendal Christoffersen.