Maria Høgh Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flame Mgmt (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flame Mgmt (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 ved Flame Mgmt (tidligere Maria Høgh) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Maria Høgh Jacobsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Maria nu besiddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Flame Mgmt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
R3 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Flame Management ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
Flame ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Flame ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
24.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
20.01.2023 - 12.07.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.12.2022 - 07.07.2023
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Emilie Christine Lilja Hansen.