Helle Mostrup Skovkjær
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2014 - 22. sep. 2021 |
Karrieren startede hos: | Toner af Guld I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Toner af Guld I/S (10 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2014 i Toner af Guld I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Dynes Mostrup Skovkjær at Helle Mostrup Skovkjær stiftede Toner af Guld I/S den dag i september 2014. Hvervet som Ejer og Stifter har Helle nu besiddet i 10 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor selvstændigt udøvende scenekunstnere.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Toner af Guld I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Skovkjær korrektur (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
Skovkjær korrektur (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018 -
Toner af Guld I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2014
Registreringsdato: 01.09.2014
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.09.2018 - 22.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Dynes Mostrup Skovkjær.