Janne Trein Riisager Egholm
Birkevænget 8, 4060 Kirke Såby, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Egholm Hestefoder (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Egholm Hestefoder (6 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2018 hos Egholm Hestefoder i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Janne Trein Riisager Egholm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Janne nu bestreddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor landbrugskonsulenter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Egholm Hestefoder
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Willowheart ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Willowheart ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Willowheart ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2019
Registreringsdato: 04.07.2019
Blå bog (fortsat)
Janne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
04.07.2019 - 29.10.2021
Ejerandel: 100%
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?