Rasmus Boris Otto
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Protese Specialisten (Ejer) |
Største overskud: | 1.357' DKK Proteseeksperten ApS (2020-21) |
Største underskud: | -179' DKK ROBJ Ejendomme ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.092' DKK Rasmus Otto IVS (Nu: Rasmus Otto ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 5.046' DKK ROBJ Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Proteseeksperten ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Protese Specialisten (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos Protese Specialisten med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rasmus Boris Otto og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Rasmus nu bestreddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Protese Specialisten
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rasmus Otto ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Proteseeksperten ApS
Via Rasmus Otto ApS -
ROBJ Ejendomme ApS
Via Rasmus Otto ApS
Direktørposter (3)
-
Rasmus Otto ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2018 -
Proteseeksperten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2018 -
ROBJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2023
Tidslinje (7)
-
Proteseeksperten 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
Proteseeksperten 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
ROBJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
09.01.2023 - 18.09.2023
Ejerandel: 50%
Rasmus Boris Otto er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rasmus Otto ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.092' DKK. Igennem holdingselskabet Rasmus Otto ApS har Rasmus derfor også ejerandele i Proteseeksperten ApS (50-66.65%) samt ROBJ Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rasmus Boris Otto, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Proteseeksperten ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.357' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ROBJ Ejendomme ApS kunne offentliggøre et underskud på 179' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.319' DKK (Proteseeksperten ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 179' DKK (ROBJ Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.092' DKK (Rasmus Otto IVS (Nu: Rasmus Otto ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -139' DKK (ROBJ Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Baldemar Carin Jacobsen.