Rikke Skov Hundal
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | POMPdeLUX Shopping Advisor v/Rikke Hundal (Ejer) |
Største overskud: | 2.685' DKK WHITEWEAR ApS (2020-21) |
Største underskud: | -260' DKK Odd Marble IVS (Nu: Odd Marble ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 5.353' DKK WHITEWEAR ApS (2021-22) |
Største gæld: | 8.371' DKK WHITEWEAR ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos WHITEWEAR ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Odd Marble ApS (6 år) |
Det startede i 2018 i POMPdeLUX Shopping Advisor v/Rikke Hundal i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rikke Skov Hundal der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rikke i 2 måneder, før fratrædelsen d. 23. maj 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Odd Marble ApS
Ejerandel: 100% -
Skov Hundal Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WHITEWEAR ApS
Via Skov Hundal Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Odd Marble ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2018 -
Skov Hundal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
WHITEWEAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
WHITEWEAR ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Skov Hundal Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Skov Hundal Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Skov Hundal Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.05.2024 - 30.05.2024
Direktør
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.03.2018 - 23.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Skov Hundal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skov Hundal Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Skov Hundal Holding ApS har Rikke derfor også andele i WHITEWEAR ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rikke Skov Hundal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Odd Marble IVS (Nu: Odd Marble ApS) kunne fremvise et overskud på 100' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Odd Marble IVS (Nu: Odd Marble ApS) kunne fremvise et underskud på 260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.765' DKK (WHITEWEAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.839' DKK (WHITEWEAR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -144' DKK (Odd Marble IVS (Nu: Odd Marble ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Per Hundal.