Vahan Sadoyan
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cykel service (Ejer) |
Største overskud: | 49' DKK Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -27' DKK Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 77' DKK Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 233' DKK Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kayun ApS (5 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 i Cykel service som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Vahan Sadoyan der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Vahan i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 5. marts 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kayun ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kayun ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Kayun ApS (Nu: Kayun Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
Kayun Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
Kayun ApS (Nu: Kayun Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2022
Registreringsdato: 09.08.2022
Blå bog (fortsat)
Vahan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.07.2020 - 09.08.2022
Ejer
05.11.2020 - 01.02.2023
Bestyrelsesmedlem
09.08.2022 - 01.02.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.03.2018 - 05.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.2019 - 09.11.2020
Direktør
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) fremviste et overskud på 49' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Elcykelværksted IVS (Nu: Kayun ApS) fremviste et underskud på 27' DKK.