Mathias Drejer Jensen-Storch
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spisekort.nu IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -51' DKK Hårstyling ApS (2023) |
Største egenkapital: | 54' DKK Storch Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 55' DKK Hårstyling ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Storch Holding ApS (3 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2018 i Spisekort.nu IVS med titlen som Ejer. Mathias Drejer Jensen-Storch købte en part af virksomheden d. 5. marts 2018 og fik dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mathias af: Michael Tonnisen, Morten Karlsen og Kasper Nitholl Mortensen. Hvervet som Ejer bestred Mathias i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 24. juni 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2016-17 kunne vise et underskud på 41' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. september 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Storch Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
AMM Capital ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hårstyling ApS
Via Storch Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hårstyling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2021 -
Storch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2021
Tidslinje (8)
-
AMM Capital ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
AMM Capital ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
AMM Capital ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024
Blå bog (fortsat)
Mathias har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
05.02.2024 - 04.06.2024
Reel ejer
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
05.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
05.03.2018 - 24.06.2019
Ejerandel: 15-19.99%
Mathias Drejer Jensen-Storch er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Storch Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 49' DKK.
• AMM Capital ApS (40% ejerskab).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Mathias Drejer Jensen-Storch, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hårstyling ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (Hårstyling ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (Storch Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (Hårstyling ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Teodora Alexandra Anca.