Tobias Damberg
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wegges Låse & Sikring I/S (Ejer) |
Største overskud: | 641' DKK Wegges Låse & Sikring ApS (2021-22) |
Største underskud: | -56' DKK Wegges Låse & Sikring ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 492' DKK Wegges Låse & Sikring ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.516' DKK Wegges Låse & Sikring ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wegges Låse & Sikring I/S (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos Wegges Låse & Sikring I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kristian Groth Kelö at Tobias Damberg stiftede Wegges Låse & Sikring I/S den dag i marts 2018. Titlen som Ejer og Stifter bestred Tobias i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 3. marts 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Damberg Handel & Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Verax Sikring ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Damberg Handel & Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Damberg Handel & Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Verax Sikring ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.07.2024
Tidslinje (11)
-
Verax Sikring ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.07.2024
Registreringsdato: 17.07.2024 -
Verax Sikring ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.2024
Registreringsdato: 17.07.2024 -
Verax Sikring ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Tobias har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.08.2023 - 17.07.2024
Reel ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
06.03.2018 - 03.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.05.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: 33,33%
Tobias Damberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Damberg Handel & Invest ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet Damberg Handel & Invest ApS har Tobias derfor også ejerandele i Verax Sikring ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Tobias Damberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Wegges Låse & Sikring ApS kunne offentliggøre et overskud på 641' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Wegges Låse & Sikring ApS kunne offentliggøre et underskud på 56' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tobias' netværk er Thomas Mark Pedersen.