Tirsa Breinholdt
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSI Margrethegården (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Gundsømagle sogns menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 i DSI Margrethegården som Reel ejer. Denne rolle havde Tirsa Breinholdt i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Blå bog (fortsat)
Tirsa har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
05.09.2018 - 30.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.02.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Tirsa' netværk er Gert Volfing Salbæk.