Narinphat Chaonirat
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.699' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Største underskud: | -24.703' DKK INTER ROMA ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 203.689' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Største gæld: | 9.264' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos INTER ROMA ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTER ROMA ApS (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2018 hos EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Narinphat Chaonirat i 6 år 2 måneder, inden stoppet den 9. april 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018-19 viste et overskud på 178' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. april 2024.
Bestyrelsesposter (1)
-
INTER ROMA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2018
Tidslinje (3)
-
EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018 -
INTER ROMA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018
Blå bog (fortsat)
Narinphat har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2018 - 09.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Narinphat Chaonirat har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos INTER ROMA ApS der præsenterede et overskud på 43.699' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos INTER ROMA ApS der præsenterede et underskud på 24.703' DKK.
Narinphat har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2018 til i dag hos INTER ROMA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.856' DKK (INTER ROMA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8' DKK (EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 180.943' DKK (INTER ROMA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.951' DKK (EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Narinphat' netværk er Per Skovgaard Kristensen.