Allan Vester
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ølbakken.dk IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -6' DKK Bilgaden ApS (2022) |
Største egenkapital: | 34' DKK Bilgaden ApS (2022) |
Største gæld: | 0' DKK Bilgaden ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bilgaden ApS (2 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 hos ølbakken.dk IVS i rollen som Ejer. Allan Vester købte en del af virksomheden d. 26. februar 2018 og havde dermed en ejerandel på 0%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Allan af: Lars Pedersen. Titlen som Ejer bestred Allan i 10 måneder, før stoppet d. 7. januar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bilgaden ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bilgaden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2022
Tidslinje (6)
-
Bilgaden ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.05.2022
Registreringsdato: 26.05.2022 -
Bilgaden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2022
Registreringsdato: 26.05.2022 -
Ølbakken IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.01.2019 - 20.01.2021
Ejerandel: 33% -
Ejer
26.02.2018 - 07.01.2019
Ejerandel: 0%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bilgaden ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.