Aksel Gruelund Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.A.P A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 354.933' DKK Better Energy A/S (2023) |
Største underskud: | -1.668' DKK P.A.P A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 559.855' DKK Better Energy A/S (2023) |
Største gæld: | 815.361' DKK Better Energy A/S (2022) |
Flest årsværk: | 284 årsværk hos Better Energy A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gruelund Management (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 hos P.A.P A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Aksel Gruelund Sørensen i 7 måneder, før stoppet d. 1. oktober 2018.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 5.347' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gruelund Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Better Energy A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2024
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Klintebjerg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Better Energy A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Grundejerforeningen Klintebjerg
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
P.A.P A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Aksel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - 01.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Rasmus Lildholdt Kjær.