Mads Waldhauer Møller
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE MØLLER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 11.973' DKK OLE MØLLER HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -191' DKK VG Holding 2018 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 24.865' DKK OLE MØLLER HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 28.097' DKK EVR A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos EVR A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mads Smedegaard Møller Holding ApS (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 i OLE MØLLER HOLDING ApS i hvervet som Ejer. Mads Waldhauer Møller købte sig ind i virksomheden den 24. januar 2018 og havde en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Mads af: Ole Grønbæk Møller, Christian Grønbæk Møller, Thomas Grønbæk Møller og 2 andre personer. Hvervet som Ejer har Mads nu besiddet i 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mads Smedegaard Møller Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EVR A/S
Via Mads Smedegaard Møller Holding ApS -
Vinduespudser Gruppen A/S
Via EVR A/S -
OLE MØLLER HOLDING ApS
Via Mads Smedegaard Møller Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mads Smedegaard Møller Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2018 -
EVR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Vinduespudser Gruppen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2019 -
EVR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Dato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
VG Holding 2018 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
EVR A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2022
Registreringsdato: 15.09.2022
Navnehistorik (2)
-
05.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 04.06.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
26.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 21.08.2023
Reel ejer
01.11.2019 - 21.08.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.02.2022 - 19.06.2023
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
01.04.2019 - 31.10.2019
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2019 - 30.11.2022
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2020 - 08.12.2020
Ejerandel: 45%
Mads Waldhauer Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mads Smedegaard Møller Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.517' DKK. Gennem sit holdingselskab Mads Smedegaard Møller Holding ApS har Mads dermed også andele i EVR A/S (50-66.65%) & OLE MØLLER HOLDING ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Mads Waldhauer Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor OLE MØLLER HOLDING ApS landede et overskud på 11.973' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Ole Grønbæk Møller.