Christian Schou
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOUNDLOCK I/S (Ejer) |
Største overskud: | 297' DKK Hicson Holding ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 525' DKK Hicson Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 100' DKK SOUNDLOCK IVS (Nu: SOUNDLOCK ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af SOUNDLOCK ApS (5 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2018 hos SOUNDLOCK I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Søren Søndergaard-Pedersen, Nikolaj Anders Jacobsen at Christian Schou stiftede SOUNDLOCK I/S den dag i februar 2018. Titlen som Ejer og Stifter havde Christian i 1 år 1 måned, inden stoppet den 31. marts 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af låse og hængsler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hicson Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SOUNDLOCK ApS
Via Hicson Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hicson Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021 -
SOUNDLOCK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Hicson Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Hicson Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Hicson Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Hiscon Holding ApS (Nu: Hicson Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
28.11.2019 - 31.08.2021
Ejer
28.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
21.10.2018 - 03.12.2019
Direktør og Reel ejer
21.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
05.02.2018 - 31.03.2019
Reel ejer
01.03.2018 - 31.03.2019
Ejerandel: 33,33%
Christian Schou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hicson Holding ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 525' DKK. Gennem sit holdingselskab Hicson Holding ApS har Christian dermed også andele i SOUNDLOCK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Schou, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Hicson Holding ApS landede et overskud på 297' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 102' DKK (SOUNDLOCK IVS (Nu: SOUNDLOCK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 525' DKK (Hicson Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 412' DKK (SOUNDLOCK IVS (Nu: SOUNDLOCK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Søren Søndergaard-pedersen.